Entreprise : SCI VENTEBREN - SIREN 488 638 131
Identité
Dénomination
SCI VENTEBREN
SIREN (siège)
488 638 131
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2006
Début d’activité
01/02/2006
Date de fin de la personne morale
12/02/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
COTEAU DE VENTEBREN 04500 ALLEMAGNE-EN-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DI TUCCI XAVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Dénomination
J2ML
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Roquevaire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2006
Siret
48863813100026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
COTEAU DE VENTEBREN
04500 , ALLEMAGNE-EN-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
82131
Date d'ajout
29/03/2013
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Marseille En date du 26/03/2013 A prononcé la liquidation judiciaire de la société dénommée SCI VENTEBREN, à mis fin à la période d'observation, à nommé Me Michel ASTIER, 1, rue Roux de Brignoles 13286 Marseille Cedex 6 en qualité de LIQUIDATEUR, à fixé à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
77356
Date d'ajout
28/01/2013
Description
Jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE En date du 8 janvier 2013 A prononcé et a constaté l'état de cessation des paiements de la Société dénommée SCI VENTEBREN, a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire; a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ; a fixé au 8 août 2012 la date de cessation des paiements ; a désigné Madame Vincent, Juge, en qualité de Juge Commissaire et Mme DELPON, Vice-Présidente en qualité de Juge Commissaire suppléant ; a nommé Maître Michel ASTIER, 1 rue Roux de Brignoles 13286 MARSEILLE CEDEX 6 en qualité de mandataire judiciaire ; a désigné Maître TABUTIN, commissaire-priseur, demeurant 51 rue Alfred CURTEL - 13010 MARSEILLE aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L622-6 du Code de Commerce et d'effectuer la prisée des actifs du débiteur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).