Entreprise : BIEVRE FONCIERE - SIREN 488 630 195
Identité
Dénomination
BIEVRE FONCIERE
SIREN (siège)
488 630 195
Date d'immatriculation au RNE
20/02/2006
Début d’activité
01/02/2006
Date de fin de la personne morale
19/02/2105
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/07/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la détention, l'administration, l'exploitation, l'aliénation et la gestion de droits et de biens.
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
700000 EUR
Adresse du siège
2 CHE DE LA PIERRE 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
MARGO INVESTISSEMENTS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2006
Siret
48863019500029
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la détention, l'administration, l'exploitation, l'aliénation et la gestion de droits et de biens.
Adresse
2 CHE DE LA PIERRE
38590 , SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2006
Siret
48863019500011
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
34 RTE DE GRENOBLE
38590 , SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/018003
Date d'ajout
06/12/2017
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 27/11/2017.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/004333
Date d'ajout
03/03/2015
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 34 Route de Grenoble 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS au 2 Chemin la Pierre 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS à compter du 01/02/2015
Numéro d'observation
F09/002156
Date d'ajout
23/02/2009
Description
Changement de dénomination à compter du 01/01/2009. Ancienne dénomination : IMMOBILIERE STEGEDIS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).