Entreprise : MARIGNAC PATRIMOINE - SIREN 488 629 916
Identité
Dénomination
MARIGNAC PATRIMOINE
SIREN (siège)
488 629 916
Date d'immatriculation au RNE
20/02/2006
Date de fin de la personne morale
19/02/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
18500 EUR
Adresse du siège
231 RUE SAINT-HONORE 75001 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SHVO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
De Royere GUY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Nom, Prénom(s)
Huber RALF
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/01/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/02/2006
Siret
48862991600021
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Conseil financier notamment dans les domaines du placement de capitaux acquisition détention et gestion de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises françaises ou étrangères de toute nature opérations d'assurance vie et de capitalisation toutes opérations industrielles commerciales financières civiles mobilières et immobilières pouvant se rattacher a l'objet social. Courtage d'assurance
Adresse
231 RUE SAINT-HONORE
75001 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SHVO
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/10/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/02/2006
Siret
48862991600013
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
38 RUE DE BERRI
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2006B0389726
Date d'ajout
06/06/2024
Description
DEMISSION POUR ORDRE DE de Royere Guy EN QUALITE DE directeur général A COMPTER DU 04-09-2023
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).