Entreprise : SCI MGBP - SIREN 488 615 139
Identité
(Entreprise radiée le 18/08/2020)
Dénomination
SCI MGBP
SIREN (siège)
488 615 139
Date d'immatriculation au RNE
17/02/2006
Date de fin de la personne morale
16/02/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
RTE DE MORNAS 84100 UCHAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARROS DENIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
CONNAUX
Nom, Prénom(s)
MAZZOLA VALERIE
Nom d'usage
GRANGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
UCHAUX
Nom, Prénom(s)
GRANGE MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
UCHAUX
Nom, Prénom(s)
PAINVIN NATHALIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
CONNAUX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
48861513900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION CONSTRUCTION PROPRIETE DE TOUS BIENS IMMOBILIERS A USAGE D' HABITATION PROFESSIONNEL COMMERCIAL OU INDUSTRIEL
Adresse
RTE LES PATIFIAGES ROUTE DE MORNAS
84100 , UCHAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18667
Date d'ajout
18/08/2020
Description
Radiation d'office du rcs le 18/08/2020 avec effet au 18/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5633
Date d'ajout
25/02/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).