Entreprise : SCI MONTAGNES RUSSES - SIREN 488 589 680
Identité
(Entreprise radiée le 03/04/2023)
Dénomination
SCI MONTAGNES RUSSES
SIREN (siège)
488 589 680
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2006
Date de fin de la personne morale
12/02/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
122 AV JEAN JAURES 38320 EYBENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MESSINA CHARLES , SALVATORE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Seyssinet-Pariset
Nom, Prénom(s)
SITBON SERGE , MARDOCHEE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Corenc
Nom, Prénom(s)
VALLA JEROME , BARTHELEMY , JEAN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Saint-Ismier
Nom, Prénom(s)
BIASINI CATHERINE , FRANCOISE
Nom d'usage
DI ANTONIO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Eybens
Nom, Prénom(s)
BIASINI FRANCO , GIORGIO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1936
Commune de résidence
Eybens
Nom, Prénom(s)
ROSSETTI ERIC , PAUL , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Quaix-en-Chartreuse
Nom, Prénom(s)
BRIVOT ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
48858968000013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
122 AV JEAN JAURES
38320 , EYBENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/008348
Date d'ajout
03/04/2023
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2022 - Siège de la liquidation : 122 Avenue Jean Jaurès 38320 EYBENS - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 24/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/008356
Date d'ajout
03/04/2023
Description
Radiation en date du 03/04/2023 - Clôture des opérations de liquidation 31/12/2022 (Assemblée générale en date du 31/12/2022).
Numéro d'observation
F23/008348
Date d'ajout
03/04/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).