Entreprise : LES GRENAUDIERES - SIREN 488 588 302
Identité
(Entreprise radiée le 25/05/2023)
Dénomination
LES GRENAUDIERES
SIREN (siège)
488 588 302
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2006
Fermeture de l'établissement - 48858830200023
- Date d'effet de la fermeture : 15/05/2023
Fermeture de l'établissement - 48858830200015
- Date d'effet de la fermeture : 21/09/2020
Date de fin de la personne morale
12/02/2105
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2020
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
672000 EUR
Adresse du siège
9 RUE CRILLON 69006 LYON 6EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHON du MARAIS FRANCK , MARIE , PAUL , CHARLES , ALBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MICHON du MARAIS REMI , BERTRAND , HENRI , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MICHON du MARAIS BERTRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Le Pecq
Nom, Prénom(s)
MICHON du MARAIS MARIE-LAURE
Nom d'usage
MUSSIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
MICHON du MARAIS CHARLES-HUBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Saint Blaise
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/12/2005
Siret
48858830200015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 RUE MARIUS FAVRE
69630 , CHAPONOST - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ FRANCK DU MARAIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/05/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/12/2005
Siret
48858830200023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration, gestion et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'achat, échange, apport ou autrement
Adresse
9 RUE 9 Rue Crillon
69006 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/043805
Date d'ajout
25/05/2023
Description
Radiation en date du 25/05/2023 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale en date du 15/05/2023).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/037166
Date d'ajout
28/04/2023
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/03/2023 - Siège de la liquidation : 9 Rue Crillon 69006 LYON - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Tribune de Lyon du 19/04/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).