Entreprise : IMMOBILIERE M G - SIREN 488 430 935
Identité
Dénomination
IMMOBILIERE M G
SIREN (siège)
488 430 935
Date d'immatriculation au RNE
10/02/2006
Début d’activité
01/02/2006
Date de fin de la personne morale
09/02/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de tous terrains ou immeubles, de toutes destinations et usages, l'exploitation par bail, location, crédit-bail ou autrement de tous immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
LE PETIT SOUPER 36110 VINEUIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Petit Souper
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHAUD PASCAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
LE POINCONNET
Nom, Prénom(s)
NOUAT NATHALIE , MARTINE , ROBERTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Le Poinçonnet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2006
Siret
48843093500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous terrains ou immeubles, de toutes destinations et usages, l'exploitation par bail, location, crédit-bail ou autrement de tous immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement
Autres Activités
Acquisition de tous terrains ou immeubles, de toutes destinations et usages, l'exploitation par bail, location, crédit-bail ou autrement de tous immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement
Adresse
LE PETIT SOUPER
36110 , VINEUIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Petit Souper
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1829
Date d'ajout
05/07/2013
Description
Modification relative aux associés à compter du 07/03/2013 : Partant : GUERINET Nicolas, Gérant, Associé Nouveau : NOUAT Nathalie, Martine, Roberte, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/03/2013 : Partant : GUERINET Nicolas, Gérant, Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).