Entreprise : SFE PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L AUTHIE - SIREN 488 348 665
Identité
Dénomination
SFE PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L AUTHIE
SIREN (siège)
488 348 665
Date d'immatriculation au RNE
14/02/2008
Date de fin de la personne morale
13/02/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
38 RUE JEAN MERMOZ 78600 MAISONS-LAFFITTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ISIMAT MIRIN GUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Nom, Prénom(s)
PERDUCA ANDREA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
PAVIA
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/08/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/01/2006
Siret
48834866500024
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Réalisation du parc éolien ayant pour objet la production d'énergie éolienne, la construction, l'exploitation d'un parc éolien à Vercourt, Arry et Villers sur Authie (Somme)
Adresse
38 RUE JEAN MERMOZ
78600 , MAISONS-LAFFITTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/01/2006
Siret
48834866500016
Code APE
401A
Adresse
75 RUE CHAZIERE
69004 , LYON 4EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18655
Date d'ajout
25/08/2009
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil au profit de la STE FRANCAISE D EOLIENNES RCS 439 675 836 A compter du 24/06/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18656
Date d'ajout
25/08/2009
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 06/08/2009
Numéro d'observation
4981
Date d'ajout
26/02/2009
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 26/12/2008
Numéro d'observation
3336
Date d'ajout
14/02/2008
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).