Entreprise : BOURGES HABITAT - SIREN 488 287 699
Identité
(Entreprise radiée le 23/03/2023)
Dénomination
BOURGES HABITAT
Sigle
OPH
SIREN (siège)
488 287 699
Date d'immatriculation au RNE
25/01/2006
Fermeture de l'établissement - 48828769900026
- Date d'effet de la fermeture : 17/11/2022
Fermeture de l'établissement - 48828769900018
- Date d'effet de la fermeture : 22/10/2010
Date de fin de la personne morale
24/01/2105
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Établissement public local à caractère industriel ou commercial
Adresse du siège
12 ESP DU PRADO 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEDA PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
COUTANT SYLVIE
Nom d'usage
NOUAT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Montierchaume
Nom, Prénom(s)
HENRY CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
BLANC PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
DELISLE MIREILLE
Nom d'usage
GARON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Saint-Doulchard
Nom, Prénom(s)
LAMART CHRISTELE
Nom d'usage
LAMART-PRENOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
GUERINEAU JEAN-MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
GOIN BERNADETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Berry-Bouy
Nom, Prénom(s)
MOREAU JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
MORINEAU CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Saint-Florent-sur-Cher
Nom, Prénom(s)
BOUQUIN MONIQUE
Nom d'usage
GUEGUEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1939
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
DESGRANGES JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
RICHOT DANIELE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
LLARI JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
GIRAUDON GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
CAMUS NICOLE
Nom d'usage
MASSICOT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
Saint-Doulchard
Nom, Prénom(s)
DUVERNET DENISE
Nom d'usage
DURANTON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
GEORGES PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1939
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
PLANCHE PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
DAUNAT ELISABETH
Nom d'usage
WERTH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
THOMAS ALAIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
La Chapelle Saint-Ursin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/04/1922
Siret
48828769900026
Nom commercial
BOURGES HABITAT
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
12 ESP 12 Esplanade du Prado
18000 , Bourges - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/10/2005
Siret
48828769900018
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
207 RTE DE SAINT MICHEL
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4287
Date d'ajout
10/10/2017
Description
Transmission universelle de patrimoine de la société JACQUES COEUR HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE RCS BOURGES 623 720 349 à compter du 22/08/2017
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).