Entreprise : SCI ELORINE - SIREN 488 262 320
Identité
Dénomination
SCI ELORINE
SIREN (siège)
488 262 320
Date d'immatriculation au RNE
30/01/2006
Date de fin de la personne morale
29/01/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
17 RUE GUSTAVE BAUSMAYER 17310 SAINT-PIERRE-D'OLERON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Pierre-d'Oléron
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURIT JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
SAINT PIERRE D OLERON
Nom, Prénom(s)
KALMS CECILE
Nom d'usage
BOURIT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
SAINT PIERRE D OLERON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/06/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/01/2006
Siret
48826232000010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou toute autre forme d'un immeuble que la société se propose d'acquérir et toutes opérations financières, mo- bilières ou immobilières de caractère purement ci- vil et se rattachant à l'objet social.
Adresse
17 RUE GUSTAVE BAUSMAYER
17310 , SAINT-PIERRE-D'OLERON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Pierre-d'Oléron
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7938
Date d'ajout
11/06/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 10/06/2024 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).