Entreprise : GALENIX PHARMA - SIREN 488 257 270
Identité
Dénomination
GALENIX PHARMA
SIREN (siège)
488 257 270
Date d'immatriculation au RNE
12/03/2009
Date de fin de la personne morale
11/03/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
ALL DES PALANQUES 33127 SAINT JEAN D'ILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOPES PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
VERDON PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
LEICHTNAM MARIE-LAURE , ASTRID
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Dénomination
MEDULI PHARM
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Listrac-Médoc
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/01/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
48825727000022
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Activité principale
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Adresse
ALL DES PALANQUES
33127 , SAINT JEAN D'ILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
48825727000014
Nom commercial
GALENIX PHARMA
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Recherche et développement de produits pharmaceutiques para-pharmaceutiques cosmétiques vétérinaires compléments alimentaires...
Adresse
RTE route de Brais
44600 , Saint-Nazaire - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
82832
Date d'ajout
26/05/2016
Description
Par jugement du 25/05/2016, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a, sur la base de la confusion des patrimoines, prononcé l'extension de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS GALENIX PHARMA à la SARL MEDULIPHARM, dont le siège social est 141 avenue du Cap Ferret 33127 SAINT JEAN D'ILLAC (RCS BORDEAUX 428 565 154).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
91762
Date d'ajout
10/04/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 09/04/2014 reporte la date de cessation des paiements au : 31/12/2010
Numéro d'observation
2597
Date d'ajout
18/01/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 18/01/2012 nommant Mme Garcia-Plotard Raphaëlle juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
713
Date d'ajout
05/01/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 04/01/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2011J00908 désigne liquidateur Selarl Malmezat-Prat 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux , juge commissaire Valdiguie Philippe , juge commissaire suppléant Franc Philippe
Numéro d'observation
90498
Date d'ajout
23/09/2011
Description
Jugement du BORDEAUX en date du 21/09/2011 la résolution du plan de sauvgarde commun des sociétés MEDULI PHARM SARL (RCS B 428 565 154) et GALENIX PHARMA SAS, mettant fin à la procédure de sauvegarde commune des sociétés MEDULI PHARM SARL et GALENIX PHARMA SAS, ouvrant une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de la société GALENIX PHARMA SAS, fixant la date de cessation des paiements au 21/09/2011, nommant Mr Philippe VALDIGUIE, en qualité de Juge Commissaire, Mr Philippe FRANC, en qualité de Juge Commissaire suppléant, Me Serge CERA, 58 rue St Genès 33000 BORDEAUX, en qualité d'Administrateur Judiciaire et la SELARL MALMEZAT-PRAT, 123 avenue Thiers 33100 BORDEAUX, en qualité de Mandataire Judiciaire. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
Numéro d'observation
53692
Date d'ajout
03/09/2010
Description
Par jugement du 18/08/2010, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a prononcé l'arrêt du plan de sauvegarde commun des sociétés MEDULI PHARM SARL (RCS 488 257 270) et GALENIX PHARMA SAS, fixé la durée du plan à 9 mois et nommé Maître CERA, 58 rue St Genès 33000 BORDEAUX, en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.
Numéro d'observation
36265
Date d'ajout
01/02/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX En date du 16/12/2009 A autorisé la continuation de l'exploitation jusqu'au 03/06/2010
Numéro d'observation
23916
Date d'ajout
23/09/2009
Description
Par jugement en date du 17/06/2009, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé l'extension de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 03/06/2009 à l'encontre de la SARL MEDULI PHARM (RCS B 428 565 154) à la SAS GALENIX PHARMA, Mandataire Judiciaire : SELARL MALMEZAT-PRAT, 123 avenue Thiers 33100 BORDEAUX, Administrateur Judiciaire : Me CERA, 58 rue Saint Genès 33000 BORDEAUX.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/09/2009
Description
Par jugement en date du 17/06/2009 le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé l'extension de la procédure de sauvegarde ouverte, le 3/6/2009 à l'e ncontre de la SARL MEDULI PHARM (RCS BORDEAUX 4285 65154) A LA SAS GALENIX PHARMA. Juge-commissaire : M. VALDIGUIE Juge-commissaire suppléant : M. BARB IN Mandataire judiciaire : SELARL MALMEZAT-PRAT 12 3 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Administratreur : M e CERA 58 rue Saint Génès 33000 BORDEAUX avec miss ion outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assi ster le débiteur pour tous les actes de gestion et d'administration.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/03/2009
Description
700020090323 CTES20090323 ********* Trans.Siège(notif.IG) reste principal Date d'effet de la formalité: 01/01/2009 ... ancienne adresse : route de Brais 44600 SAINT NAZAIRE ... nouvelle adresse : allée des Palanques 33127 SAINT JEAN D ILLAC
Numéro d'observation
7950
Date d'ajout
12/03/2009
Description
Transfert du siège avec maintien de l'activité dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/09/2008
Description
225020080910 ********* Changement dans la direction Date d'effet de la formalité: 10/07/2008 Anc directeur général : Mr DENARIEZ Cyril Maurice. Directeur général : Mr LERAY Marc.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
29/10/2007
Description
225020071029 ********* Changement dans la direction Date d'effet de la formalité: 01/02/2007 Anc directeur general : M. POLY Pierre André. DIRECTEUR GENERAL : M. DENARIEZ Cyril Maurice.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
29/10/2007
Description
225020071029 ********* Changement dans la direction Date d'effet de la formalité: 12/05/2006 DIRECTEUR GENERAL : M. POLY Pierre André.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).