Entreprise : SOCIETE D'ARCHITECTURE LAURENT DUPORT - SIREN 488 248 527
Identité
Dénomination
SOCIETE D'ARCHITECTURE LAURENT DUPORT
SIREN (siège)
488 248 527
Date d'immatriculation au RNE
09/02/2006
Début d’activité
02/01/2006
Date de fin de la personne morale
08/02/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste en particulier de la fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir à l'aménagement de l'espace, ainsi qu'à leur valorisation sous forme d'expositions et de publications
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
7 BD TALABOT 30000 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPORT LAURENT , JOSEPH , ALBERT , PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2006
Siret
48824852700019
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste en particulier de la fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir à l'aménagement de l'espace, ainsi qu'à leur valorisation sous forme d'expositions et de publications
Adresse
7 BD TALABOT
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/017577
Date d'ajout
10/05/2021
Description
Modification relative aux dirigeants DUPORT Laurent Joseph Albert Pierre nom d'usage : DUPORT Laurent n'est plus gérant DUPORT Laurent Joseph Albert Pierre nom d'usage : DUPORT Laurent devient président à compter du 29/04/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/017577
Date d'ajout
10/05/2021
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : EURL D'ARCHITECTURE LAURENT DUPORT Nouvelle mention : SOCIETE D'ARCHITECTURE LAURENT DUPORT à compter du 29/04/2021
Numéro d'observation
F21/017577
Date d'ajout
10/05/2021
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 29/04/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).