Entreprise : LES MILLE ET UNE COLLINES - SIREN 488 233 222
Identité
Dénomination
LES MILLE ET UNE COLLINES
SIREN (siège)
488 233 222
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2006
Début d’activité
01/02/2006
Date de fin de la personne morale
23/01/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La gestion, l'achat de tout bien immobilier en France et dans le monde entier, ainsi que l'acquisition de terrains à bâtir afin de procéder à l'édification de biens domestiques et commerciaux, la vente en totalité ou par fraction desdits biens.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
150 EUR
Adresse du siège
MESTRE DOURDE 32340 MIRADOUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Pitras OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Dénomination
NBV HOLDING LTD
Qualité
Autre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2006
Siret
48823322200014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La gestion, l'achat de tout bien immobilier en France et dans le monde entier, ainsi que l'acquisition de terrains à bâtir afin de procéder à l'édification de biens domestiques et commerciaux, la vente en totalité ou par fraction desdits biens.
Autres Activités
La gestion, l'achat de tout bien immobilier en France et dans le monde entier, ainsi que l'acquisition de terrains à bâtir afin de procéder à l'édification de biens domestiques et commerciaux, la vente en totalité ou par fraction desdits biens.
Adresse
MESTRE DOURDE
32340 , MIRADOUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
831
Date d'ajout
07/02/2023
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris, sans maintien d'activité dans le ressort du Greffe du tribunal de Commerce d'Auch à compter du 01/12/2022.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2023D005351
Date d'ajout
03/02/2023
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
706
Date d'ajout
03/03/2011
Description
Réduction et augmentation de capital à compter du 25/02/2011 : Ancien : 150 EUR Réduction du capital à la somme de 1,50 euros Augmentation de 148,50 Euros Nouveau : 150 EUR Modification relative aux associés à compter du 25/02/2011 : Partant : PITRAS Pascale, Associé Nouveau : SAS HOLDING DES OLIVIERS, Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).