Entreprise : AGENCE DE SEICHES - ADS - SIREN 488 172 081
Identité
(Entreprise radiée le 29/03/2021)
Dénomination
AGENCE DE SEICHES - ADS
SIREN (siège)
488 172 081
Date d'immatriculation au RNE
26/01/2006
Fermeture de l'établissement - 48817208100025
- Date d'effet de la fermeture : 24/03/2021
Fermeture de l'établissement - 48817208100017
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2011
Fermeture de l'établissement - 48817208100033
- Date d'effet de la fermeture : 24/03/2021
Fermeture de l'établissement - 48817208100041
- Date d'effet de la fermeture : 30/05/2013
Date de fin de la personne morale
25/01/2105
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
25 RUE SAINT PIERRE 49430 DURTAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARNOU PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
BAZOUGES CRE SUR LOIR
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/01/2006
Siret
48817208100017
Enseigne
LIBRE IMMO
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
78 RUE NATIONALE
49140 , SEICHES-SUR-LE-LOIR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
76
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/01/2006
Siret
48817208100025
Nom commercial
LIBRE IMMO
Enseigne
MA MAISON IMMO / LIBRE IMMO
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Agence immobilière
Adresse
25 RUE SAINT PIERRE
49430 , DURTAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2011
Siret
48817208100033
Enseigne
MA MAISON IMMO / LIBRE IMMO
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Agence immobilière transactions marchand de biens vendeur de listes
Adresse
20 RUE PASTEUR
49140 , SEICHES-SUR-LE-LOIR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/05/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2011
Siret
48817208100041
Enseigne
LIBRE IMMO
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
14 AV DE VERDUN
72200 , LA FLECHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7894
Date d'ajout
29/03/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7604
Date d'ajout
25/03/2021
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs PAR JUGEMENT DU 24/03/2021,LE TRIBUNAL DE COMMERCE ANGERS A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D ACTIF. A COMPTER DU 24/03/2021Date d'effet : 24/03/2021
Numéro d'observation
12578
Date d'ajout
04/09/2020
Description
Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire PAR JUGEMENT DU 02/09/2020, LE TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS A PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE A NOMME EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR Maître Eric MARGOTTIN 11, rue Jean Bodin BP 80502 49100 ANGERS FIXE EN L'ETAT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 31/07/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
124
Date d'ajout
25/11/2008
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 14/01/2008 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/01/2008 : Modifié : LE BARON Katy, Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).