Entreprise : GVM - SIREN 488 151 192
Identité
(Entreprise radiée le 21/04/2020)
Dénomination
GVM
SIREN (siège)
488 151 192
Date d'immatriculation au RNE
19/01/2006
Fermeture de l'établissement - 48815119200025
- Date d'effet de la fermeture : 15/01/2020
Fermeture de l'établissement - 48815119200017
- Date d'effet de la fermeture : 22/10/2018
Date de fin de la personne morale
18/01/2055
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
465000 EUR
Adresse du siège
15 RUE CARNOT 71300 MONTCEAU-LES-MINES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Quirinal
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAILLARD BRUNO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Saint-Didier-au-mont d'or
Dénomination
INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/10/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
48815119200017
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
15 QUAI GENERAL DE GAULLE
71300 , MONTCEAU-LES-MINES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE QUIRINAL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/10/2018
Siret
48815119200025
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Prestations de services en matière de conseils en gestion administrative et commerciale et généralement toutes opérations industrielles commerciales financières civiles mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l'objet
Adresse
15 RUE 15 Rue Carnot
71300 , Montceau-les-Mines - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Quirinal
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/03/2020
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 15/01/2020 Dénomination de l'associé unique : KPMG SA - RCS NANTERRE 775 726 417 Journal d'annonces légales : La Renaissance en date du 21/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce du Creusot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chalon-sur-Saône décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).