Entreprise : INTER DATEM - SIREN 488 148 073
Identité
Dénomination
INTER DATEM
SIREN (siège)
488 148 073
Date d'immatriculation au RNE
20/01/2006
Date de fin de la personne morale
19/01/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
45 AV DU GEN LECLERC 60500 CHANTILLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAGAZANI HERVE , JEAN , ROLAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Lamorlaye
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE STEPHANIE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Beauvais
Nom, Prénom(s)
PATIN MARC , PAUL , MAURICE , JOSEPH
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Tours
Dénomination
DATEM
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
EDI
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PRESSE INFORMATIQUE SA
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PRESSE MARKETING ET COMMUNICATION PMC
Qualité
Membre
Commune de résidence
Chantilly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/02/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/01/2006
Siret
48814807300015
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France de fournir à ses membres la gestion commune d'une partie des prestations de gestion externalisée de la relation client (activité "fulfilemnt" simple) et plus spécifiquement de fournir des prestations de services en matière de la gestion administrative et externalisée de la relation clientèle des clients des membres, sous- traiter et mutualiser les activités d'accueil et de standard téléphonique de gestion et d'adminis- tration des bases de données des clients des membres. Fournir des prestations dans le domaine informatique (saisie informatique simple de formu- laires et de données enregistrement des données des clients des membres gestion administrative suivi et remontée des informations vers les mem- bres etc.. Fournir des prestations de transports et d'expédition de plis et/ou clos en milieu urbain et périurbain par voiture camion et par chauffeur. Fournir des prestations d'emballage de routage et d'expédition de tous produits, des prestations de maintenance des bâtiments déte- nus ou loués par les membres et plus généralement fournir tous besoins ultérieurs de prestations de maintenance des bâtiments détenus ou loués par les membres et plus généralement fournir tout besoin ultérieur de prestations qui seraient communes aux membres et qui pourraient être mises en commun. Mettre en oeuvre tous moyens ou toutes opérations se rattachant à cette activité et propres et faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres.
Adresse
45 AV 45 Rue du Général Leclerc
60500 , Chantilly - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
03/03/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 23/02/2011 prononçant l'extension du redressement judiciaire de la SAS PRESSE INFORMATIQUE - 18/24 Quai de la Marne - 75019 PARIS. Date de cessation des paiements : 30/09/2010. Juge-Commissaire : M. Paul CHENEL. Juge-Commissaire suppléant : M. Jérôme MANDRILLON Administrateur : SELARL FHB, mission conduite par Me Hélène BOURBOULOUX - 131 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE, avec mission d'assistance. Mandataire Judiciaire : SCP B.T.S.G., mission conduite par Me Marc SENECHAL - 3-5-7 avenue Paul Doumer - 92500 RUEIL MALMAISON.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
03/03/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 23/02/2011 prononçant la liquidation judiciaire, avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 mars 2011. Liquidateur : SCP B.T.S.G., mission conduite par Me Marc SENECHAL - 3-5-7 avenue Paul Doumer - 92500 RUEIL MALMAISON. Le Tribunal a maintenu l'Administrateur Judiciaire jusqu'à la signature des actes de cession.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de SENLIS. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).