Entreprise : SELARL D'ARCHITECTURE PHILIPPE DAMIENS ET ASSOCIES - SIREN 488 134 610
Identité
Dénomination
SELARL D'ARCHITECTURE PHILIPPE DAMIENS ET ASSOCIES
SIREN (siège)
488 134 610
Date d'immatriculation au RNE
31/01/2006
Début d’activité
01/01/2023
Date de fin de la personne morale
30/01/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activité principale
Exercice en commun de la profession d'architecture.
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
510000 EUR
Adresse du siège
69 QUAI DE L'OUEST 59000 LILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
APPARTEMENT A003
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GHITESCU ROXANA
Nom d'usage
ANTONESCU
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Lille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2023
Siret
48813461000028
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice en commun de la profession d'architecture.
Adresse
69 QUAI DE L'OUEST
59000 , LILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
APPARTEMENT A003
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2006
Siret
48813461000010
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
38 RUE ANTOINE DILLY
62800 , LIEVIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2884
Date d'ajout
28/02/2023
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Lille Métropole à compter du 01/01/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/02/2023
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
27/02/2023
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 01-08-2022
Numéro d'observation
18649
Date d'ajout
07/11/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 01/08/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).