Entreprise : G.S.INVESTISSEMENT - SIREN 488 117 458
Identité
Dénomination
G.S.INVESTISSEMENT
Sigle
G.S.I.
SIREN (siège)
488 117 458
Date d'immatriculation au RNE
26/03/2008
Début d’activité
20/03/2006
Date de fin de la personne morale
25/03/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
FOURNITURE DE PRESTATIONS DE SERVICES ACQUISITION PROPRIETE ET GESTION DE PARTICIPATIONS
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
554300 EUR
Adresse du siège
13 ALL DES VERGERS - BATIMENT D 78240 AIGREMONT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT D
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOHL SUSANNE
Nom d'usage
THILLAYE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Nom, Prénom(s)
LOMBAERDE HERVE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Treillières
Dénomination
CABINET AJILEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Tours
Dénomination
DANIEL RAVINEAU AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Blois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/03/2006
Siret
48811745800049
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
FOURNITURE DE PRESTATIONS DE SERVICES ACQUISITION PROPRIETE ET GESTION DE PARTICIPATIONS
Autres Activités
FOURNITURE DE PRESTATIONS DE SERVICES ACQUISITION PROPRIETE ET GESTION DE PARTICIPATIONS
Adresse
13 ALL DES VERGERS - BATIMENT D
78240 , AIGREMONT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT D
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/03/2006
Siret
48811745800023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
6 RUE GABRIEL CHEVALIER
37800 , SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES TROIS BARBEAUX
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2006
Siret
48811745800015
Code APE
741J
Adresse
2 B RUE FRANKLIN
78100 , SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/02/2008
Siret
48811745800031
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
13 RUE DE TEMARA
78100 , SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6500
Date d'ajout
26/03/2008
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège le 11/02/2008
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).