Entreprise : GAEC DES COTEAUX - SIREN 488 071 135
Identité
Dénomination
GAEC DES COTEAUX
SIREN (siège)
488 071 135
Date d'immatriculation au RNE
18/01/2006
Date de fin de la personne morale
17/01/2056
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Associé unique
Oui
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
81000 EUR
Adresse du siège
LA BINOTIERE 49190 VAL-DU-LAYON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST AUBIN DE LUIGNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HALBERT FABRICE , BERNARD
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Val-du-Layon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
48807113500013
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Élevage de bovins
Adresse
LA BINOTIERE
49190 , VAL-DU-LAYON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST AUBIN DE LUIGNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16587
Date d'ajout
05/07/2018
Description
Radiation du RCS le 05/07/2018 avec effet au 31/01/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7528
Date d'ajout
10/04/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2017 Liquidateur : HALBERT Fabrice Bernard Le siège de la liquidation est fixé à : la Binotiere - Saint-Aubin-de-Luigné 49190 Val-du-Layon Journal d'annonces légales : OUEST FRANCE en date du 10/04/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).