Entreprise : VICAPRI - SIREN 488 045 956
Identité
(Entreprise radiée le 17/05/2019)
Dénomination
VICAPRI
SIREN (siège)
488 045 956
Date d'immatriculation au RNE
18/01/2006
Fermeture de l'établissement - 48804595600015
- Date d'effet de la fermeture : 03/07/2012
Date de fin de la personne morale
17/01/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
15 CRS VITTON 69006 LYON 6EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VICTORIA MICHEL , ALBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PHILIPPOT GERARD
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/07/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/2006
Siret
48804595600015
Nom commercial
VICAPRI
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente gros, demi-gros, détail tous articles de confection, habillement, prêt à porter en tout genres hommes, femmes, enfants, articles de cuir, chaussures accessoires divers, tous articles en provenance de faillites, saisies, liquidations, import, export activités annexes et/ou connexes.
Adresse
15 CRS 15 Cours Vitton
69006 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/025552
Date d'ajout
02/06/2017
Description
Dissolution intervenue en application de l'article 1844-7 7° dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2014.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/008772
Date d'ajout
09/02/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/02/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur GARDON Thierry en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F16/001803
Date d'ajout
08/01/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/01/2016 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 Rue Molière 69006 LYON en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/004017
Date d'ajout
27/01/2015
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/01/2015 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur DELILLE Jacques en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F13/023261
Date d'ajout
02/07/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 02/07/2013 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : la Selarl MDP Mandataires Judiciaires Associés représentée par Maître Patrick-Paul DUBOIS ou Maître Marie DUBOIS PEROTTI 32 Rue Molière 69006 LYON en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F12/025432
Date d'ajout
03/07/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/07/2012 d'arrêt du plan de cession et de conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître DUBOIS 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON
Numéro d'observation
F12/010496
Date d'ajout
28/02/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/02/2012 modifiant la mission confiée à l'adminstrateur, qui devient la suivante : assurer seul et entièrement l'administration de la société
Numéro d'observation
F12/003899
Date d'ajout
24/01/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/01/2012 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur FLEUR Bernard, Juge commissaire suppléant : Monsieur DUCHESNE Bruno, Mandataire Judiciaire : Maître DUBOIS 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON, Administrateur judiciaire : Maître PHILIPPOT Gérard 60 RUE DE LONDRES 75008 PARIS 8 mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 16/01/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).