Entreprise : PONYCOM - SIREN 488 000 316
Identité
(Entreprise radiée le 17/12/2021)
Dénomination
PONYCOM
SIREN (siège)
488 000 316
Date d'immatriculation au RNE
24/04/2006
Fermeture de l'établissement - 48800031600049
- Date d'effet de la fermeture : 08/09/2021
Fermeture de l'établissement - 48800031600015
- Date d'effet de la fermeture : 28/03/2006
Fermeture de l'établissement - 48800031600023
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2007
Fermeture de l'établissement - 48800031600031
- Date d'effet de la fermeture : 26/03/2012
Date de fin de la personne morale
23/04/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
27055206 EUR
Adresse du siège
143 AV DE VERDUN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLIN THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Nom, Prénom(s)
LABURTHE XAVIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Saint Die
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
Flash Holding
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Dénomination
SOCIETE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE LORRAINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Dié-des-Vosges
Dénomination
HOUSTON
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/01/2006
Siret
48800031600015
Code APE
741J
Adresse
73 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/01/2006
Siret
48800031600049
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA PRISE DE TOUTES PARTICIPATIONS DANS TOUTES ENTREPRISES OU SOCIETES, QUELS QU'EN SOIT LA NATURE JURIDIQUE OU L'OBJET, PAR VOIE D'ACQUISITION DE PARTS OU D'ACTIONS, SOUSCRIPTION, APPORT OU AUTREMENT, LA GESTION DE SES PARTICIPATIONS, L'ASSISTANCE AUX SOCIETES DE SON GROUPE DANS LES DOMAINES COMMERCIAL, ADMINISTRATIF, GESTION, STRATEGIE DE DEVELOPPEEMNT, MARKETING, FINANCES, NEGOCIATION, LE CONSEIL AUX ENTREPRISES, L'ACQUISITION, LA GESTION, L'ADMINISTRATION, LA MISE EN VALEUR, LA TRANSFORMATION, LA LOCATION DE TOUS IMMEUBLES OU BIENS IMMOBILIERS, LA CONSTITUTION ET L'EMISSION DE GARANTIES AU PROFIT DE TOUTE SOCIETE DE SON GROUPE OU DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE NORMALE DE TOUTES SOCIETES DE SON GROUPE.
Adresse
143 AV 143 Avenue DE VERDUN
92130 , Issy-les-Moulineaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/03/2006
Siret
48800031600023
Code APE
741J
Adresse
132 BD CAMELINAT
92240 , MALAKOFF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/03/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
48800031600031
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
98 BD GABRIEL PERI
92240 , MALAKOFF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
126785
Date d'ajout
17/12/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à Flash Holding, Nanterre : 841983570 dans le cadre d'une fusion avec effet au 08/09/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18152
Date d'ajout
16/08/2017
Description
Fusion absorption de SOGETREL RESEAUX - RCS Nanterre 421 064 627 à compter du 17/07/2017.
Numéro d'observation
56534
Date d'ajout
24/04/2006
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).