Entreprise : ELISA - SIREN 487 895 948
Identité
Dénomination
ELISA
SIREN (siège)
487 895 948
Date d'immatriculation au RNE
06/01/2006
Début d’activité
21/12/2005
Date de fin de la personne morale
05/01/2105
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
acquisition par voie d'achat ou d'apport,propriété mise en valeur,transformation,amenagement,administration et location de tous biens et droits immobi liers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
17 RUE DES CARMES 15000 AURILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGUILLOUX AURELIEN , RICHARD , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
Vic-sur-Cère
Nom, Prénom(s)
VIDALAIN ALINE , PAULETTE
Nom d'usage
LEGUILLOUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Jou-sous-Monjou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/12/2005
Siret
48789594800015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition par voie d'achat ou d'apport,propriété mise en valeur,transformation,amenagement,administration et location de tous biens et droits immobi liers.
Autres Activités
acquisition par voie d'achat ou d'apport,propriété mise en valeur,transformation,amenagement,administration et location de tous biens et droits immobi liers.
Adresse
17 RUE DES CARMES
15000 , AURILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F13/000150
Date d'ajout
24/01/2013
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aurillac en date du 16 janvier 2013 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/01/2011
Description
LJ ouverture procédure : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC du 12.01.2011 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 09/12/2010. Juge Commissaire : Mme Sophie MOREL. Liquidateur : Me Jean-François PETAVY 29 Bld Berthelot 63400 CHAMALIERES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).