Entreprise : LE RIALTO - SIREN 487 861 999
Identité
Dénomination
LE RIALTO
SIREN (siège)
487 861 999
Date d'immatriculation au RNE
10/01/2006
Date de fin de la personne morale
09/01/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
5 PL DU GENERAL LECLERC 02000 LAON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KRONEK DANIEL , JEAN , RENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Laon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/01/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/2006
Siret
48786199900018
Enseigne
AU PACHA
Code APE
4726Z - Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Gérance de débit de tabac, presse, bimbeloterie, jeux.
Adresse
5 PL 5 place du Général Leclerc
02000 , Laon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
18/01/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 18/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
19/02/2018
Description
ORDONNANCE rendue par Monsieur le Président EN DATE DU 16-02-2018 nommant Monsieur Georges MACAREZ juge commissaire suppléant en remplacement de Monsieur Christian OLIVIER
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
23/01/2018
Description
Décision du 15-01-2018. Remplacement du juge commissaire par Madame Sylvie BREUIL
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
27/11/2017
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 24-11-2017 NOMMANT Monsieur Christian OLIVIER JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
22/09/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 22-09-2017, prononçant l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de SNC LE RIALTO, à Monsieur Daniel KRONEK, ledit jugement a ordonné la confusion des patrimoines, date de cessation des paiements le 08-09-2017 et confirmant la désignation du liquidateur : SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître Yvon PERIN, 4 rue de la 3ème D.I.M. 02100 SAINT QUENTIN. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
11/09/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 08-09-2017, convertissant la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, et désignant SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître Yvon PERIN 4 rue de la 3° D.I.M. 02100 SAINT QUENTIN en qualité de liquidateur, fixant la date de cessation des paiements au 08/09/2017, et l'examen de la clôture de la procédure au plus tard le 08-09-2019.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
19/05/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 19/05/2017 décidant le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
17/03/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé en date du 17/03/2017 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2017/5864 et a désigné juge commissaire : Monsieur . Pierre-Gilles JAMART, , administrateur : SELARL V & V en la personne de Maître Stéphane VERMUE 35, rue Victor Bach 02100 SAINT-QUENTIN,, avec pour mission : d'assister,, mandataire judiciaire : SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître Yvon PERIN 4 rue de la 3° D.I.M. 02100 SAINT QUENTIN, et a ouvert une période d'observation expirant le 17/09/2017, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/03/2006
Description
--- PRISE D'ACTIVITE A COMPTER DU 01.02.06, MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE SUITE ACHAT DU FONDS DE COMMERCE DE PRESSE, BIMBELOTERIE, JEUX ET DE DEBITDE TABAC SIS ET EXPLOITE A LAON ( 02000 ) 5 PLACEDU GENERAL LECLERC A MONSIEUR JEAN-PIERRE TOURNEUR MOYENNANT LE PRIX PRINCIPAL DE 210.000 EUROS LESOPPOSITIONS SERONT RECUES A LA SCP KOHN ET PICHARD, 3 RUE MARCEL BLEUET ( 02000 ) LAON PICARDIE LA GAZETTE DU 01.02.06 - DATE D'EFFET : 01/02/2006
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/02/2006
Description
Observations concernant l'établissement situé 5 pl ace du Général Leclerc 02000 Laon : - Montant de l 'acquisition : 210 000 euros - Election de domicil e pour les oppositions : SCP KOHN ET PICHARD
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).