Entreprise : TABARD CONSTRUCTION - SIREN 487 840 415
Identité
(Entreprise radiée le 24/11/2020)
Dénomination
TABARD CONSTRUCTION
SIREN (siège)
487 840 415
Date d'immatriculation au RNE
18/01/2006
Date de fin de la personne morale
17/01/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
160200 EUR
Adresse du siège
RTE DE L'HERMITAGE 03410 PREMILHAT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES PETITES BROSSES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Puteaux
Dénomination
CAMPENON BERNARD MANAGEMENT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/12/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/12/2005
Siret
48784041500011
Code APE
452B
Adresse
27 RUE PIERRE SEMARD
03100 , MONTLUCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/12/2005
Siret
48784041500029
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et en tous autres pays : Toutes entreprises et toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner directement ou indirectement la conception, l'étude et l'exécution de tous travaux publics et particuliers, génie civil, la construction de bâtiments, la réalisation ou la vente d'usines ou d'équipements industriels ; L'étude, la création, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance de toutes affaires ou entreprises commerciales, industrielles ou financières ; L'acquisition la prise à bail, la location avec ou sans promesse de vente la construction et l'exploitation de toutes usines, ateliers, bureaux et locaux ; L'acquisition, la gestion et l'exploitation, notamment sous forme de bail, avec ou sans option d'achat, et, accessoirement, la vente de tout bien d'équipement, matériel fixe, mobile ou roulant, machine et outillages, ainsi que de tous véhicules terrestres, maritimes ou aériens.
Adresse
RTE route de l'Hermitage
03410 , Prémilhat - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Petites Brosses
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2009
Siret
48784041500037
Enseigne
2LBAT
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Travaux publics
Adresse
LE PALLIER
03150 , VARENNES-SUR-ALLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5409
Date d'ajout
24/11/2020
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à DUMEZ AUVERGNE dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2050
Date d'ajout
20/11/2020
Description
Radiation du RCS le 20/11/2020 avec effet au 31/10/2020 par la société DUMEZ AUVERGNE 863 200 184 avec effet rétroactif au 01/01/2020
Numéro d'observation
1118
Date d'ajout
05/06/2019
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/05/2019
Numéro d'observation
997
Date d'ajout
29/06/2009
Description
Ouverture d'un établissement hors ressort : RCS de CUSSET (0301)
Numéro d'observation
1260
Date d'ajout
29/09/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/09/2008 : Partant : SAD KPMG, Commissaire aux comptes titulaire Partant : REYDEL JEAN-CLAUDE, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : SA DELOITTE & ASSOCIES SA, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SARL BEAS SARL, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
560
Date d'ajout
23/04/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/03/2008 : Partant : SALUSTRO REYDEL, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Nouveau : SAD KPMG, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE JOURNAL D'ANNONCE LEGALE : LES AFFICHES DE L'ALLIER N°17 DU 24/04/08
Numéro d'observation
279
Date d'ajout
07/02/2006
Description
Achat du fonds d'entreprise générale de bâtiments de maçonnerie et de béton armé sis et exploité dans son établissement principal de Montluçon 03100, 27 rue Pierre Semard moyennant le prix principal de 475 000 euros (en ce compris le fonds situé "la Mitte" 03190 Reugny). Précédent exploitant et propriétaire : La société entreprise générale de Contruction tabard R.C.S. Montluçon 917-050-080 -70b8. Journal d'annonces légales : Les affiches de l'allier du 26 janvier 2006. Oppositions : Me Jean-Guy Triniol notaire 9 place Jean Jaures 03100 Montluçon. Date d'effet : 01/01/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).