Entreprise : LES HAUTS DE QUESSINE - SIREN 487 791 493
Identité
(Entreprise radiée le 31/08/2021)
Dénomination
LES HAUTS DE QUESSINE
SIREN (siège)
487 791 493
Date d'immatriculation au RNE
30/12/2005
Fermeture de l'établissement - 48779149300017
- Date d'effet de la fermeture : 16/08/2021
Date de fin de la personne morale
29/12/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
CHE DES CRETES 83350 RAMATUELLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT LE JAS DES TOURNELS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARVER JOHN , STUART , MACDONALD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
LONDRES N10 INX
Nom, Prénom(s)
CLARKE KARIN , DAWN
Nom d'usage
CARVEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
LONDRES N10 INX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/12/2005
Siret
48779149300017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION PAR VOIE D'APPORT OU D'ACHAT, PROPRIETE, MISE EN VALEUR, TRANSFORMATION, CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, ADMINISTRATION, LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DE TOUS BIENS ET DROITS POUVANT CONSTITUER L'ANNEXE, L'ACCESSOIRE SUR LE COMPLEMENT DESDITS DROITS IMMOBILIERS
Adresse
CHE ROUTE DES CRETES LES HAUTS DE QUESSINE
83350 , RAMATUELLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT LE JAS DES TOURNELS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14020
Date d'ajout
25/08/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 16/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/08/2021
Description
Dissolution à compter du 16/08/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/08/2021, liquidateur : CARVER JOHN STUART MACDONALD, siège de la liquidation : 17 Creighton Avenue LONDRES N10 1NX ROYAUME-UNI, parution de la publicité légale : Le Var Information paru le 27/08/2021
Numéro d'observation
13868
Date d'ajout
23/08/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 16/08/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Tropez ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Fréjus. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Fréjus décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).