Entreprise : INSTITUT SUPERIEUR DE L ENTREPRISE DE RENNES - SIREN 487 787 277
Identité
Dénomination
INSTITUT SUPERIEUR DE L ENTREPRISE DE RENNES
Sigle
ISER
SIREN (siège)
487 787 277
Date d'immatriculation au RNE
02/01/2006
Date de fin de la personne morale
01/01/2105
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
3 PL GENERAL GIRAUD 35000 RENNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES TROIS SOLEILS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAUCHY JEAN-FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHOKO NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SCP CAUCHY CHAUMONT ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
48778727700028
Nom commercial
RISE RENNES
Code APE
8542Z - Enseignement supérieur
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
activités de formation, enseignement, toutes activités à but educatif, toutes activités d'enseignement superieur, de formation première ou continue, de formation professionnelle.
Adresse
3 PL 3 Place du Général Giraud les Trois Soleils
35000 , Rennes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES TROIS SOLEILS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/09/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
48778727700010
Code APE
803Z
Adresse
20 RUE D ISLY
35000 , RENNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES TROIS SOLEILS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29373
Date d'ajout
21/09/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10129
Date d'ajout
29/06/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 22/06/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur SCP B.T.S.G. mission conduite par Me Marc SENECHAL 3-5-7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON , juge commissaire M. Jérôme MANDRILLON , met fin à la mission de l'administrateur Me Francisque GAY 3 avenue de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE
Numéro d'observation
4145
Date d'ajout
16/04/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 10/04/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de SIX mois
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
05/11/2011
Description
: * Jugement en date du 25.10.2011 du Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre, prononçant le redressement judiciaire. Fixe provisoirement au 30.09.2011 la date de cessation des paiements. Juge commissaire : Mr Jérôme MANDRILLON, Adminis- trateur judiciaire : Me Francisque GAY 3 avenue de Madrid 92200 Neuilly sur Seine, lequel aura pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ; Mandataire judiciai- re : SCP B.T.S.G. mission conduite par Me Marc SENECHAL 3.5.7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON. Durée de la période d'observation : six mois. MM. les créanciers sont invités à produi re leur titre de créance entre les mains du manda- taire judiciaire deans un délai de deux mois à compter de la parution au Bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/12/2010
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitie du capital social, suite à décision du 30/12/2010.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
20/09/2006
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de RENNES (35000) LES TROIS SOLEILS, 20 RUE D'ISLY exploité du 01.01.2006 au 04.09.2006 à RENNES (35000) LES TROIS SOLEILS, 3 PLACE DU GENE- RAL GIRAUD A compter du 04.09.2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).