Entreprise : A TOUT CINTRAGE - SIREN 487 698 227
Identité
Dénomination
A TOUT CINTRAGE
SIREN (siège)
487 698 227
Date d'immatriculation au RNE
27/12/2005
Début d’activité
02/01/2006
Date de fin de la personne morale
26/12/2104
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Prise de participation dans toutes sociétés industrielles, commerciales, financières, immobilières ou autres
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
230000 EUR
Adresse du siège
17 RUE PAUL ET MARC BARBEZAT 69150 DECINES-CHARPIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAMPEAUX THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2006
Siret
48769822700013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation dans toutes sociétés industrielles, commerciales, financières, immobilières ou autres
Autres Activités
Prise de participation dans toutes sociétés industrielles, commerciales, financières, immobilières ou autres
Adresse
17 RUE PAUL ET MARC BARBEZAT
69150 , DECINES-CHARPIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/095123
Date d'ajout
08/12/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/12/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/095179
Date d'ajout
08/12/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/12/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F21/061271
Date d'ajout
03/08/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/08/2021 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F16/001801
Date d'ajout
08/01/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/01/2016 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 Rue Molière 69006 LYON en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F14/040241
Date d'ajout
05/11/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/10/2014 prononçant la Liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 30/01/2015 Juge commissaire : Monsieur DURAND Jean-Pierre, Juge commissaire suppléant : Monsieur TRANCHAND André, Liquidateur-judiciaire : la Selarl MDP Mandataires Judiciaires Associés représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON. Date de cessation des paiements : 30/09/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).