Entreprise : MARPLE - SIREN 487 565 756
Identité
(Entreprise radiée le 16/03/2018)
Dénomination
MARPLE
SIREN (siège)
487 565 756
Date d'immatriculation au RNE
20/12/2005
Date de fin de la personne morale
19/12/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
405200 EUR
Adresse du siège
PRRAT DE VALAT 82710 BRESSOLS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CALIXTE-PUR ERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Cahors
Dénomination
CABINET SODECAL AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Montauban
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/12/2005
Siret
48756575600011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
21 BD PIERRE MENDES FRANCE
81100 , CASTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/10/2015
Siret
48756575600029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation dans toutes sociétés de quelques forme que ce soit et quelque soit leur objet. La gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que de tous portefeuilles d'actions, de parts ou d'obligations
Adresse
Prat de Valat
82710 , Bressols - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1445
Date d'ajout
16/03/2018
Description
Radiation du RCS le 16/03/2018 avec effet au 03/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1444
Date d'ajout
16/03/2018
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 02/10/2017 Décision de l'associé unique en date du 30.09.2017 Dénomination de l'associé unique : ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST Journal d'annonces légales : La Dépêche du Midi en date du 04/10/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Suite au transfert, l'établissement sis 21 boulevard Pierre Mendès-France 81100 Castres est supprimé au 31/10/2015 Début de l'exploitation à Castres : le 12/12/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).