Entreprise : DU 40 RUE LOUIS BLANC - SIREN 487 552 507
Identité
Dénomination
DU 40 RUE LOUIS BLANC
SIREN (siège)
487 552 507
Date d'immatriculation au RNE
04/01/2006
Début d’activité
16/11/2005
Date de fin de la personne morale
03/01/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L ACQUISITION L ADMINISTRATION ET L EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS LES BIENS IMMOBILIERS ET IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS...
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
40 RUE LOUIS BLANC 45500 GIEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURDIEC JEAN , LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Gien
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/11/2005
Siret
48755250700013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L ACQUISITION L ADMINISTRATION ET L EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS LES BIENS IMMOBILIERS ET IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS...
Adresse
40 RUE LOUIS BLANC
45500 , GIEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
23/03/2022
Description
Par jugement du 08/03/2022, le Tribunal Judiciaire de Chartres a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
23/03/2022
Description
Radiation d'office : Article R.123-129 du code de commerce par jugement du 08-03-2022 le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
24/09/2021
Description
ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES EN DATE DU 15-09-2021 A désigné M. Laurent FIEGENSCHUH aux fonctions de juge-commissaire titulaire en remplacement de Mme Emma ANDRIEU dans la liquidation judiciaire de la SCI du 40 rue Louis Blanc
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
30/03/2021
Description
Par Jugement en date du 23-03-2021,le Tribunal Judiciaire de Chartes à désigné Mme Emma ANDRIEUX aux fonctions de juge-commissaire titulaire en remplacement de Mr Stéphane BILLIET dans la liquidation judiciaire de la SCI du 40 rue Louis Blanc, sise 40 rue Louis Blanc 45500 Gien
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
17/10/2019
Description
Le 10/10/2019, le Tribunal de Grande Instance de Chartres a rendu une ordonnance désignant Stéphane BILLIET aux fonctions de juge-commissaire titulaire en remplacement de Jean THIBAUD et Stéphanie LAPORTE en remplacement d'Aurélie GAILLOTTE.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
04/04/2019
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de CHARTRES en date du 19-03-2019 a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI DU 40 RUE LOUIS BLANC, sise 40 rue Louis Blanc 45500 Gien, sur conversion du redressement judiciaire prononcé le 9 janvier 2019. Fixe la date de cessation des paiements au 28 décembre 2018. Désigne la SELARL C. BASSE en qualité de liquidateur. Maintient Jean Thibaud en qualité de juge-commissaire titulaire et Aurélie Gaillotte en que juge-commissaire suppléant. Met fin à la fonction de Maître Guy PIERRAT, administrateur judiciaire à compter de la présente décision
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
28/01/2019
Description
Par jugement en date du 09-01-2019, le Tribunal de Grande Instance de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI du 40 rue Louis Blanc dont le siège social est situé 40 rue Louis Blanc 45500 Gien. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28-12-2018. Nomme Mr Jean Thibaud en qualité de juge-commissaire, et Aurélie Gaillotte, juge-commissaire suppléant. Désigne Maître Guy Pierrat, demeurant 24 rue Chanzy - CS 20299 28008 Chartres, en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister la débitrice et de présenter à l'issue de cette période un plan de redressement au plus tard dix jours avant la fin de ladite période. Désigne Maître Jean-Pascal Trapenat, commissaire-priseur, demeurant 96 rue de la République 28200 Châteaudun, aux fins de dresser un inventaire du patrimoine de la débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément aux dispositions des articles L 622-6 et L 631-9 du Code de Commerce. Ordonne la poursuite de l'activité et fixe à six mois la période d'observation.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).