Entreprise : LA MOTO AUXERROISE - SIREN 487 544 413
Identité
(Entreprise radiée le 31/01/2023)
Dénomination
LA MOTO AUXERROISE
Sigle
L.M.A.
SIREN (siège)
487 544 413
Date d'immatriculation au RNE
15/12/2005
Dissolution
- Date de dissolution : 31/03/2010
Fermeture de l'établissement - 48754441300023
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2010
Fermeture de l'établissement - 48754441300015
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2010
Date de fin de la personne morale
14/12/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
1 GRANDE RUE 89190 FOISSY-SUR-VANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POMMIER GILLES , PIERRE , MOISE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Les Vallées de la Vanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2010
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/12/2005
Siret
48754441300015
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
1 GRANDE RUE
89190 , FOISSY-SUR-VANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
48754441300023
Code APE
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, réparation et location de tous motocycles et cycles, accessoires et pièces détachées.
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Adresse
33 B AV 33 bis avenue Jean Mermoz
89000 , Auxerre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
31/01/2023
Description
Radiation d'office après dissolution (article R. 123-131 du Code de Commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
382
Date d'ajout
09/06/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Sens le 09/06/2022
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
09/03/2011
Description
: La dissolution de la société a paru le 11.02.2011 dans le journal d'annonces légales suivant : TERRES DE BOURGOGNE. Adresse de correspondance pour la liquidation fixée au siège social.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/03/2011
Description
- Date de dissolution : 11/02/2011.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/03/2006
Description
Observations concernant l'établissement situé 33bi s avenue Jean Mermoz 89000 Auxerre : ** A compter du 1er.01.2006, ACHAT du fonds moyen- nant le prix de 100.000 EUR, à la SA L.M.J. route de Lyon 8910 0 MAILLOT (RCS SENS B 506 950 013).
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/12/2005
Description
Historique des observations depuis le 15/12/2005 : Publicité constitution : L'YONNE REPUBLICAINE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 01/01/2006.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 31/03/2010. - Date de dissolution : 09/03/2011.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).