Entreprise : GAEC DU DONAZEAU - SIREN 487 511 271
Identité
Dénomination
GAEC DU DONAZEAU
Sigle
GAEC DU DONAZEAU
SIREN (siège)
487 511 271
Date d'immatriculation au RNE
19/12/2005
Date de fin de la personne morale
18/12/2104
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
99450 EUR
Adresse du siège
VILLAGE 48300 SAINT-FLOUR-DE-MERCOIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHARD MARTIAL , MARTIN
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1990
Commune de résidence
Saint-Flour-de-Mercoire
Nom, Prénom(s)
RICHARD JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
ST FLOUR DE MERCOIRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/03/2019
Siret
48751127100016
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Élevage de vaches laitières
Adresse
VILLAGE
48300 , SAINT-FLOUR-DE-MERCOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2005
Siret
48751127100024
Nom commercial
GAEC DU DONAZEAU
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation agricole
Adresse
48300 , ROCLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
784
Date d'ajout
13/04/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1003
Date d'ajout
15/02/2022
Description
Cessation totale et définitive de l'activité à compter du 31/12/2021 avec maintien de l'immatriculation
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/02/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : RICHARD Martial Martin, siège de la liquidation : 48300 Saint-Flour-de-Mercoire, parution de la publicité légale : Réveil Lozère paru le 03/02/2022
Numéro d'observation
860
Date d'ajout
06/06/2019
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 31/03/2019 : Ancienne adresse : 48300 Rocles Nouvelle adresse : 48300 Saint-Flour-de-Mercoire Réduction de capital à compter du 31/03/2019 Ancien : 308 600 EUR Nouveau : 198 900 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/03/2019 : Partant : BENOIT Patrice, Gérant
Numéro d'observation
584
Date d'ajout
03/05/2011
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/04/2011 : Ancienne adresse : 48300 ST FLOUR DE MERCOIRE Nouvelle adresse : 48300 Rocles Augmentation de capital à compter du 01/04/2011 Ancien : 2186 00 EUR Nouveau : 308 600 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2011 : Nouveau : RICHARD Martial Martin, Gérant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Reconnu le 04/10/2005 sous le n° 48-05-0415
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).