Entreprise : DES CHENES - SIREN 487 506 826
Identité
Dénomination
DES CHENES
SIREN (siège)
487 506 826
Date d'immatriculation au RNE
19/12/2005
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 48750682600014
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2021
Date de fin de la personne morale
18/12/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
94 CHAUSSEE BRUNEHAUT 59530 ENGLEFONTAINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Dutilleul PATRICK , CHRISTIAN , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Englefontaine
Nom, Prénom(s)
Parmentier FREDERIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Englefontaine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/2005
Siret
48750682600022
Enseigne
DES CHENES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens ou droits immobiliers, prise de participation dans toutes les sociétés immobilières, obtention de crédit, ouverture de crédit ou paiement d'aménagement
Adresse
94 94 chaussée Brunehaut
59530 , Englefontaine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2005
Siret
48750682600014
Enseigne
DES CHENES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
159 CHAUSSEE BRUNEHAUT
59530 , ENGLEFONTAINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
20/09/2021
Description
Dissolution à compter du 31-07-2021, Journal publicateur : TERRE ET TERRITOIRES DU : 20-08-2021, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/05/2011
Description
Du 01 Décembre 2005 au 12 Avril 2011 le siège soci al et l'établissement principal étaient sis à ENGL EFONTAINE, 159 chaussée Brunehaut.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance d'Avesnes-sur_Helpe, sta tuant commercialement. La chambre commerciale de c e tribunal a été supprimée et rattachée au Tribuna l de Commerce de Valenciennes par le décret n° 200 8-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).