Entreprise : MICHEL - SIREN 487 431 850
Identité
Dénomination
MICHEL
SIREN (siège)
487 431 850
Date d'immatriculation au RNE
12/12/2005
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 48743185000014
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Date de fin de la personne morale
11/12/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
1 CHE DE LA JALOUSIE 14540 LE CASTELET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST AIGNAN DE CRAMESNIL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FILLET PAULE , HENRIETTE , ALBERTE
Nom d'usage
GRAINDORGE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Le Castelet
Nom, Prénom(s)
FILLET MICHEL , CLAUDE , ROLAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Villers-Canivet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/12/2019
Siret
48743185000022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 CHE DE LA JALOUSIE
14540 , LE CASTELET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST AIGNAN DE CRAMESNIL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/11/2005
Siret
48743185000014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
24 RUE DES CANADIENS
14610 , CAIRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1646
Date d'ajout
30/01/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2019 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/01/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : GRAINDORGE né(e) FILLET Paule, Henriette, Alberte, siège de la liquidation : 1 Chemin de La Jalousie Saint Aignan De Cramesnil 14540 Le Castelet, parution de la publicité légale : La Manche Libre en date du 01/02/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).