Entreprise : CAVAGLIA - SIREN 487 429 342
Identité
(Entreprise radiée le 13/12/2019)
Dénomination
CAVAGLIA
SIREN (siège)
487 429 342
Date d'immatriculation au RNE
12/12/2005
Fermeture de l'établissement - 48742934200016
- Date d'effet de la fermeture : 03/12/2019
Date de fin de la personne morale
11/12/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
155 CHE DU PECHIEU 74190 PASSY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COIFFIER FRANCOISE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Passy
Nom, Prénom(s)
PERNIN PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Sallanches
Dénomination
BLANC & NEVEUX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Annemasse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/11/2005
Siret
48742934200016
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRISE DE PARTICIPATION OU D'INTERET DANS TOUTES SOCIETES - ACQUISITION DE VALEURS MOBILIERES DE TOUTE NATURE - GESTION DE CES PRISES DE GESTION ET PARTICIPATION
Adresse
155 CHE 155 Chemin Du Pechieu
74190 , Passy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/004647
Date d'ajout
19/03/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 15/02/2019 - Siège de la liquidation : 155 Chemin Du Pechieu 74190 PASSY - Publicité dans un journal d'annonces légales : Eco Savoie Mont Blanc du 01/03/2019.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
F08/003182
Date d'ajout
01/07/2008
Description
Modification sur les dirigeants Nomination de Mme COIFFIER Françoise en qualité de présidente à la pace de M. STERNA Patrice. Nomination de M. PARSO Christian en qualité de directeur général. Décision AG en date du 11.07.2008 Journal d'annonces légales "Eco des Pays de Savoie" en date du 01.08.2008. date d'effet : 11/07/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).