Entreprise : GROUPEMENT FONCIER VITICOLE ALEX GAMBAL - SIREN 487 429 177
Identité
(Entreprise radiée le 23/10/2020)
Dénomination
GROUPEMENT FONCIER VITICOLE ALEX GAMBAL
Sigle
G.F.V ALEX GAMBAL
SIREN (siège)
487 429 177
Date d'immatriculation au RNE
12/12/2005
Date de fin de la personne morale
11/12/2104
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
258100 EUR
Adresse du siège
14 BD JULES FERRY 21200 BEAUNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TUCKER BYRON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Nom, Prénom(s)
PERUTZ SIMON , GERALD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Nom, Prénom(s)
MAYFIELD MICHAEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Nom, Prénom(s)
CLARKSON IAN , PETER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Nom, Prénom(s)
MELTZER ALAN , LEWIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Nom, Prénom(s)
BURREL ERIC , PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Nom, Prénom(s)
BRAMLETT JR KENNETH , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Nom, Prénom(s)
HARWOOD BRETT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Nom, Prénom(s)
MAGNAN JANICE
Nom d'usage
MEEHAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Nom, Prénom(s)
MEEHAN MATTHEW , MICHAEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Nom, Prénom(s)
GAMBAL ALEX
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Baubigny
Nom, Prénom(s)
ALI JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Nom, Prénom(s)
BERRY DAVID , RANDOLPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Nom, Prénom(s)
HEMMERSMEIER JAMES , CHRISTOPHER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Nom, Prénom(s)
TIETJEN HUGH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1934
Nom, Prénom(s)
MINSHALL PETER , CHARLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/12/2005
Siret
48742917700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et administration d'immeubles viticoles qui composent son patrimoine, en les donnant à bail a long terme
Adresse
14 BD 14 boulevard Jules Ferry
21200 , Beaune - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13862
Date d'ajout
23/10/2020
Description
Radiation du RCS le 23/10/2020 avec effet au 31/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10270
Date d'ajout
19/08/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 07/08/2020 Liquidateur : GAMBAL Alex Le siège de la liquidation est fixé à : 2 rue du Chêne - Orches 21340 Baubigny Journal d'annonces légales : Le Chatillonnais en date du 13/08/2020 Cessation d'activité à compter du 07/08/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).