Entreprise : RESISTUB SA - SIREN 486 780 216
Identité
Dénomination
RESISTUB SA
SIREN (siège)
486 780 216
Date d'immatriculation au RNE
21/11/1967
Date de fin de la personne morale
20/11/2066
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1183300 EUR
Adresse du siège
34 RTE DE NANTES 85190 AIZENAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPAS LUC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
RAIMBAUD BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
LES SABLES D OLONNE
Nom, Prénom(s)
RAIMBAUD PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
LES SABLES D OLONNE
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Fontenay-le-Comte
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/07/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
48678021600058
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement
Adresse
34 RTE DE NANTES
85190 , AIZENAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
48678021600033
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE
85150 , LES ACHARDS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/09/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/04/1986
Siret
48678021600017
Code APE
361M
Origine du fonds
Création
Activité principale
Dépôt commercial
Adresse
LE BOURG
85150 , SAINT-JULIEN-DES-LANDES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
26/07/2017
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 26/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
26/07/2017
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
29990
Date d'ajout
11/10/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon en date du 09/10/2013 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2013J00029 désigne liquidateur SELARL Humeau en la personne de Maître Thomas Humeau 68 Rue Molière 85000 La Roche-sur-Yon
Numéro d'observation
28476
Date d'ajout
16/09/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon en date du 11/09/2013 arrête le plan de cession au profit de : la société CJ FINANCES La Malnoue 85300 SALLERTAINE ou toute autre personne physique ou morale qu'elle entendrait se substituer
Numéro d'observation
25990
Date d'ajout
16/07/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de La Roche Sur Yon en date du 10/07/2013 prolongeant la période d'observation jusqu'au 04/12/2013
Numéro d'observation
16010
Date d'ajout
16/01/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon , prononce en date du 09/01/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013J00029 , date de cessation des paiements le 02/01/2013 désigne Juge Commissaire M. Pontreau Bernard , Juge Commissaire suppléant M. Morillon Pierre Marcel , Administrateur SELARL Selarl Ajire Prise en la personne de Maître Erwan Merly 72 Boulevard Aristide Briand CS 80013 85000 La Roche-sur-Yon avec pour mission : d'assister la société débitrice pour tous les actes de gestion à l'exclusion de la contre-signature des titres de paiements effectués dans le cadre de cette gestion , Mandataire judiciaire SELARL Humeau en la personne de Maître Thomas Humeau 68 Rue Molière 85000 La Roche-sur-Yon , , et ouvre une période d'observation expirant le 10/07/2013 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
14/05/2007
Description
: FUSION PAR VOIE D'ABSORPTION DE LA SOCIETE LATITUD RCS LA ROCHE SUR YON B 399.714.708 (RAD DU 14.5. 2007) A CPTER DU 26.3.2007
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/11/1967
Description
Historique des observations depuis le 21/11/1967 : TITRE DU JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : OUEST FRANCE FONDS ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX DE 950 000 FRS A MRS RAIMBAUD GEORGES ET RUCHAUD GEORGES R.C. 56 A 96 ET 54 A 865. 01.01.1981 : ACQUISITION DE LA PARTIE DE FONDS DE MENUISERIE, EBENISTERIE EXPLOITEE PAR LES CONSORTS RUCHAUD AU PRIX DE 81 710,OO FRS, A ST JULIEN DES LANDES, SUITE A LA LOCATION GERANCE. MODIFICATION DU 31.1.1995 - VENTE DE LA PARTIE DU FONDS RELATIVE A LA CLIENTELE DISCOUNT A LA SA PROMOTUB A CPTER DU 9.1.1995 MOD. DU 26.12.96 : FUSION PAR VOIE D'ABSORPTION DE LA SOCIETE SIFRA, RCS D 322 659 798 A COMPTER DU 18.11.1996.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).