Entreprise : SOC MEUSIENNE TRANSPORTS AFFRETEMENTS - SIREN 486 320 153
Identité
(Entreprise radiée le 11/03/2019)
Dénomination
SOC MEUSIENNE TRANSPORTS AFFRETEMENTS
Sigle
SMTA
SIREN (siège)
486 320 153
Date d'immatriculation au RNE
22/08/1963
Fermeture de l'établissement - 48632015300050
- Date d'effet de la fermeture : 24/04/2001
Date de fin de la personne morale
21/08/1963
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
RTE DE VAUCOULEURS 55190 VOID-VACON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA PELOUSE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLIN JEAN , MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1934
Commune de résidence
Frouard
Nom, Prénom(s)
CONDI GERARD GASTON GERARD , GASTON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Lérouville
Nom, Prénom(s)
ZIGIOTTI ROLAND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Villers-lès-Nancy
Nom, Prénom(s)
RAMANOHISOA CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Laxou
Dénomination
INDUSTRIE TRAVAUX PUBLICS TRANSPORTS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Fontenoy-sur-Moselle
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/04/2001
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1988
Siret
48632015300050
Origine du fonds
Création
Activité principale
ENTREPRISE D'AFFRETEMENT ET DE GROUPAGE DE MARCHANDISES PAR ROUTES ET PAR FER ET TOUT CE QUI S'Y RATTACHE,TRANSPORTS ROUTIERS,LOCATION DE VEHICULE POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET DEMENAGEMENTS.
Adresse
RTE ZI LA PELOUSE
55190 , Void-Vacon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA PELOUSE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/05/2001
Description
MODIFICATION D'OFFICE//*Par Jugement en date du 24/04/2001, le Tribunal de Commerce de NANCY a arrete le plan de cession du redressement judiciaire en regime general. Juge Commissaire: Mr GUYOT. Commissaire au Plan: P. BAYLE - P. GEOFFROY - 13, allee de longchamp 54600 VILLERS LES NANCY.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/01/2001
Description
MODIFCATION D'OFFICE//*Par Jugement en date du 23/01/2001, le Tribunal de Commerce de NANCY a prolonge jusqu'au 20/06/2001, la periode d'observation du Redressement Judiciaire en regime general.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/12/2000
Description
MODIFICATION//*Prorogation de la Ste jusqu'au 31/12/2098.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/07/2000
Description
MODIFICATION D'OFFICE//*Par Jugement en date du 20/06/2000, le Tribunal de Commerce de NANCY a prononce le REDRESSEMENT JUDICIAIRE en regime general. Juge Commissaire: Mr GUYOT. Representant des Creanciers: Me Geraldine DONNAIS - 85, Bld Jean Jaures E3 54000 NANCY. Administrateur (avec mission de surveillance, assistance): BAYLE-GEOFFROY - 13, Allee de Longchamp 54600 VILLERS LES NANCY. Date de cessation des paiements: 6/06/2000.
Numéro d'observation
F93/930129
Date d'ajout
12/02/1993
Description
MODIFICATION D'OFFICE//*Par Jugement en date du 2 FEVRIER 1993, le Tribunal de Commerce de NANCY a arrete le Plan de Continuation dans la procedure de Redressement Judicaire.
Numéro d'observation
F92/920853
Date d'ajout
27/07/1992
Description
MODIFICATION D'OFFICE//*Par Jugement du 21/07/92, le tribunal de Commerce de NANCY a prolonge jusqu'au 23/10/92 la periode d'observation.
Numéro d'observation
F92/920173
Date d'ajout
18/02/1992
Description
MODIFICATION//*Maintien de l'activite de la societe malgre un actif net inferieur a la moitie du capital social,a compter du 03/12/1990.
Numéro d'observation
F91/911237
Date d'ajout
03/12/1991
Description
MODIFICATION D'OFFICE//*Par Jugement en date du 19 NOVEMBRE 1991,le Tribunal de Commerce de NANCY, a prolonge jusqu'au 23 AVRIL 1992, la periode d'observation dans la procedure de Redressement Judiciaire.
Numéro d'observation
F91/910689
Date d'ajout
02/07/1991
Description
MODIFICATION D'OFFICE//*Par declaration en date du 23 AVRIL 1991, Monsieur COLLIN JM President du Conseil d'Administration a declare que son entreprise avait cesse ses paiements depuis le 23 AVRIL 1991, au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY.
Numéro d'observation
F91/910485
Date d'ajout
29/04/1991
Description
MODIFICATION D'OFFICE//*Par Jugement en date du 23/04/1991, le Tribunal de Commerce de NANCY, a prononce le REDRESSEMENT JUDICIAIRE (regime general);Nomme Juge Commissaire: Mr JOLIVET; Administrateur:Me BAYLE,32 bis rue R.Poincare 54000 NANCY; Representant des creanciers: Me CHAMBRION 33 rue de la Commanderie 54000 NANCY; Date de cessation des paiements:23 AVRIL 1991.
Numéro d'observation
F88/880989
Date d'ajout
28/09/1988
Description
//*PRISE en location gerance d'une Licence de Transport zone Longue Classe A appartenant a Mme Lucie MOUREY du 05/05/1988 au 05/05/1989.
Numéro d'observation
F88/880988
Date d'ajout
28/09/1988
Description
//*PRISE en location-gerance d'une Licence de transport zone Longue classe A Ne8882025006 DU 10 MAI 1989.
Numéro d'observation
F83/830311
Date d'ajout
23/06/1983
Description
//*PRISE en location-gerance d'une licence zone longue classe A appaartenant a Mr Georges ROVASIO demeurant a SAINT JEAN DE MAURIENNE pour une duree d'un an,a compter du 10/05/1983.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/1900
Description
//*LOCATION gerance d'une Licence B a Mr V. CAITI a ROMILLY S/SEINE. *LOCATION gerance d'une licence B a Mr M. SABATE a CAZOULS LES BEZIERS (a cpter du 19/06/81). *LOCATION gerance d'une licence zone longue de classe B a Mr CAITI Victor 24 rue de la Grande Cour ROMILLY S/SEINE (10), a compter du 05/01/1982. *LOCATION gerance d'une licence de transports,zone longue de classe B appartenant a Mr Michel ROYER a ST PEREGRIN SUR VANNON (52),a COMPTER DU 05/01/1982. *PRISE en location-gerance d'une licence de transports zone longue B de Mr Paul FOURNIER a DIJON (21),a compter du 05/07/198.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 Francs NOUVEAU MONTANT : 152449.02 Euros
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).