Entreprise : FORMATION INCENDIE SECURITE CONSEIL - SIREN 485 397 103
Identité
Dénomination
FORMATION INCENDIE SECURITE CONSEIL
Sigle
F.I.S.C
SIREN (siège)
485 397 103
Date d'immatriculation au RNE
23/12/2010
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
32 CITE CANABADY 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLANTE HENRI , JEAN , PASCAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Bras Panon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2013
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/03/2010
Siret
48539710300048
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Formations, conseils, expertises
Adresse
32 CITE CANABADY
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2006
Siret
48539710300014
Code APE
804C
Adresse
53 RUE DU GENERAL LAMBERT
97416 , SAINT-LEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/03/2006
Siret
48539710300022
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Activité principale
Formation continue d'adultes
Adresse
19 RTE DE MOUFIA
97400 , SAINT-DENIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/2008
Siret
48539710300030
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Activité principale
Formation continue d'adultes
Adresse
48 B RUE DU BOUCAN CANOT
97411 , SAINT-PAUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
08/01/2014
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 30/11/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3725
Date d'ajout
23/12/2010
Description
transfert du siège social et de l'établissement principal hors ressort à compter du 31/03/2010 : ancien : 48 b rue du Boucan Canot 97434 St Gilles les Bains nouveau : 32 lot Canabady 1 97410 St Pierre nominations/modifications des gérant (s) à compter du 31/03/2010 : nouveau : PLANTE Henri Jean Pascal, co-gérant associé partant (s) : TISSERAND Maxime Jacques FRAISE Francis Paul Fernand
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).