Entreprise : JL PATRIMOINE - SIREN 485 369 045
Identité
Dénomination
JL PATRIMOINE
SIREN (siège)
485 369 045
Date d'immatriculation au RNE
08/12/2005
Début d’activité
01/09/2019
Date de fin de la personne morale
07/12/2055
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Gestion tous instruments financiers ainsi que tous supports de placements financiers.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
2 ALL DE LA CHAMBAUDIERE 42390 VILLARS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAINARD JEAN , LUC , RENE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Villars
Nom, Prénom(s)
MAINARD JEAN-LUC
Nom d'usage
MAINARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
VILLARS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2019
Siret
48536904500037
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Gestion tous instruments financiers ainsi que tous supports de placements financiers.
Adresse
2 ALL DE LA CHAMBAUDIERE
42390 , VILLARS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/08/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/12/2005
Siret
48536904500029
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
BOULANGERIE PATISSERIE
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
3 RUE DE L'ARSENAL
42390 , VILLARS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/12/2005
Siret
48536904500011
Code APE
741J
Adresse
55 RUE DE LA FORET
71150 , CHAGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/02/2006
Description
Historique des observations depuis le 15/02/2006 : CONSTITUTION RCS CHALON SUR SAONE (71) du 8.12.05 Mention du 15/02/2006 : Transfert du siège social et mise en activité à compter du 12.12.2005 : Ancien siège : - 71150 CHAGNY - 55 RUE DE LA FORET RCS CHALON SUR SAONE - 2005 B 394 -
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 3 place de l'Arsenal 42390 Villars : Observation depuis le 15/02/2006 : Fonds acquis de Mr MARCHAND Jean - RCS 428 988 182 au prix de 225 000,00 euros
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).