Entreprise : STARVINGT HUIT - SIREN 485 366 736
Identité
(Entreprise radiée le 27/12/2023)
Dénomination
STARVINGT HUIT
SIREN (siège)
485 366 736
Date d'immatriculation au RNE
14/12/2005
Fermeture de l'établissement - 48536673600018
- Date d'effet de la fermeture : 10/11/2023
Date de fin de la personne morale
13/12/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
59 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUDY DE GEYER D'ORTH JEAN-BAPTISTE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
Camo PHILIPPE , JEAN-LOUIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Sucy-en-Brie
Dénomination
PICARLE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/11/2005
Siret
48536673600018
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA REALISATION DE TOUTES OPERATIONS FINANCIERES AINSI QUE L'ETUDE, LA CREATION, LA MISE EN VALEUR, L'EXPLOITATION, LA DIRECTION, LA GERANCE, LA REGIE, L'ORGANISATION, LE FINANCEMENT, LE CONTROLE DE TOUTES AFFAIRES OU ENTREPRISES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, FINANCIERES, AGRICOLES, MOBILIERES, IMMOBILIERES, SOIT PAR ELLE-MEME, POUR SON PROPRE COMPTE, OU POUR LE COMPTE DE TIERS, SOIT EN SUSCITANT LA CREATION DE TOUT GROUPEMENT, ASSOCIATION OU ORGANISME QUELCONQUE, ET D'UNE FACON GENERALE, ASSUMER TOUTES FONCTIONS VISANT A ACCOMPLIR LES OBJETS CI-DESSUS, VENDRE OU ACHETER TOUTES ACTIONS DE SOCIETE, PARTS SOCIALES ET VALEURS MOBILIERES ET REALISER TOUTES OPERATIONS D'ORDRE FINANCIER, COMMERCIAL, INDUSTRIEL, MOBILIER ET IMMOBILIER
Adresse
59 BD HAUSSMANN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2005B2226825
Date d'ajout
27/12/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2005B2226820
Date d'ajout
28/11/2023
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 10-11-2023
Numéro d'observation
2005B2226822
Date d'ajout
28/11/2023
Description
associé unique : La société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 552 120 222 RCS Paris
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/12/2005
Description
CETTE SOCIETE EST UNE SAP UNIPERSONNELLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).