Entreprise : CHRISTIAN BLIN - SIREN 485 324 222
Identité
Dénomination
CHRISTIAN BLIN
SIREN (siège)
485 324 222
Date d'immatriculation au RNE
13/12/2005
Début d’activité
17/02/2014
Date de fin de la personne morale
12/12/2055
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion, détention de participations dans des sociétés exerçant des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles ou financières, ainsi que de toutes parts sociales, actions et autres valeurs mobilières de toute nature; assistance, conseil et réalisation de prestations au profit de toutes sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement une participation; animation de groupe de sociétés qu'elle forme avec ses filiales, participation active au contrôle de ses filiales et à la conduite au sein de celles- ci de sa politique : le cas échéant, direction générales des sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement une participation et l'exercice d'un mandat social
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
54000 EUR
Adresse du siège
269 IMP SAINTE EUSEBE 26380 PEYRINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLIN CHRISTIAN , CHARLES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Peyrins
Nom, Prénom(s)
GUILLEMANT CLAUDINE , GENEVIEVE , CLAIRE , MARIE
Nom d'usage
BLIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Peyrins
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/02/2014
Siret
48532422200036
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion, détention de participations dans des sociétés exerçant des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles ou financières, ainsi que de toutes parts sociales, actions et autres valeurs mobilières de toute nature; assistance, conseil et réalisation de prestations au profit de toutes sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement une participation; animation de groupe de sociétés qu'elle forme avec ses filiales, participation active au contrôle de ses filiales et à la conduite au sein de celles- ci de sa politique : le cas échéant, direction générales des sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement une participation et l'exercice d'un mandat social
Adresse
269 IMP SAINTE EUSEBE
26380 , PEYRINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/12/2005
Siret
48532422200010
Enseigne
PHARMACIE DE LA GALAURE
Code APE
4773Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Adresse
6 RUE GEOFFROY DE MOIRANS
26330 , CHATEAUNEUF-DE-GALAURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/04/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/02/2014
Siret
48532422200028
Nom commercial
LES PORTES DU VERCORS
Enseigne
LES PORTES DU VERCORS
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
8 BD GAMBETTA
38160 , SAINT-MARCELLIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F14/006759
Date d'ajout
07/05/2014
Description
Reprise de l'activité à compter du 17/02/2014. Cessation d'activité du 01/12/2012 au 17/02/2014
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).