Entreprise : SCI LA BERGERIE - SIREN 485 285 944
Identité
Dénomination
SCI LA BERGERIE
SIREN (siège)
485 285 944
Date d'immatriculation au RNE
23/02/2006
Début d’activité
07/12/2005
Date de fin de la personne morale
22/02/2104
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
LA PROPPRIETE, LA GESTION, L'ADMINISTRATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS, TOUS PLACEMENTS DE CAPITAUX.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
350000 EUR
Adresse du siège
LA BERGERIE 26160 SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE GRAND CHAMP
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VANLAER ISABELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Bouchemaine
Nom, Prénom(s)
VANLAER KARINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Ville-la-Grand
Nom, Prénom(s)
VANLAER VERONIQUE
Nom d'usage
LEIGHTON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
VANLAER GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Saint-Gervais-sur-Roubion
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/12/2005
Siret
48528594400024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA PROPPRIETE, LA GESTION, L'ADMINISTRATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS, TOUS PLACEMENTS DE CAPITAUX.
Autres Activités
LA PROPPRIETE, LA GESTION, L'ADMINISTRATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS, TOUS PLACEMENTS DE CAPITAUX.
Adresse
LA BERGERIE
26160 , SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE GRAND CHAMP
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/11/2005
Siret
48528594400016
Code APE
702C
Adresse
95 IMP DES MESANGES
01700 , BEYNOST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/000765
Date d'ajout
16/03/2006
Description
Modification autre RECTIFICATION DE LA GERANCE SUITE A UNE ERREUR SUR LA PRECEDENTE LIASSE, MR VAN LAER MARCEL EST PARTANT ET NON COGERANT. JOURNAL PUBLICATEUR : DROME HEBDO DU 10/03/06 date d'effet : 07/12/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).