Entreprise : SCI SFAR - SIREN 485 285 779
Identité
(Entreprise radiée le 28/04/2022)
Dénomination
SCI SFAR
SIREN (siège)
485 285 779
Date d'immatriculation au RNE
18/01/2011
Fermeture de l'établissement - 48528577900016
- Date d'effet de la fermeture : 08/10/2010
Fermeture de l'établissement - 48528577900024
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Date de fin de la personne morale
17/01/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
224 RUE DES GRANDES TERRES 34070 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROZOV ROMAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Saint-Clément-de-Rivière
Nom, Prénom(s)
RAVAZ THOMAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Strasbourg
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/10/2010
Siret
48528577900024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
224 RUE DES GRANDES TERRES
34070 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/11/2005
Siret
48528577900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 AV 3 AVE de la Liberte
67000 , STRASBOURG - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
STRASBOURG
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16338
Date d'ajout
28/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14228
Date d'ajout
20/05/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 29/01/2019 Liquidateur : ROZOV Roman Le siège de la liquidation est fixé à : 4 allée de la Tramontane 34980 Saint-Clément-de-Rivière Journal d'annonces légales : L'agglo-rieuse en date du 24/04/2019
Numéro d'observation
99999
Date d'ajout
23/03/2011
Description
Radiation d'office
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).