Entreprise : COSA - SIREN 485 190 359
Identité
(Entreprise radiée le 29/09/2021)
Dénomination
COSA
SIREN (siège)
485 190 359
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2005
Date de fin de la personne morale
24/11/2104
Date de clôture
30/11
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
2 RUE BENOIT MALON 92150 SURESNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE VIVIE ARNAUD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/09/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/06/2006
Siret
48519035900029
Code APE
8220Z - Activités de centres d'appels
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de clientèle à distance par tous les moyens électroniques téléphoniques et informatiques.
Adresse
ZI CHAMPS JARENNES
19390 , SAINT-AUGUSTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
.
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/11/2005
Siret
48519035900011
Code APE
724Z
Adresse
167 AV PABLO PICASSO
92000 , NANTERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
167 A 169
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/11/2005
Siret
48519035900045
Code APE
8220Z - Activités de centres d'appels
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La gestion de clientèle à distance pr tous moyens électroniques, téléphoniques ou informatiques.
Adresse
2 RUE 2 Rue Benoit Malon
92150 , Suresnes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/04/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2006
Siret
48519035900037
Code APE
8220Z - Activités de centres d'appels
Activité principale
Activités de centres d'appels
Adresse
60 AV DU GENERAL DE GAULLE
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE GUILLAUMET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/03/2022
Description
Clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Jugement Tribunal de Commerce Nanterre en date du 23/09/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6709
Date d'ajout
29/09/2021
Description
Radiation d'office à compter du 23/09/2021 Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
93553
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
93553
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 23/09/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Marc Senechal . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 23/09/2021
Numéro d'observation
21675
Date d'ajout
02/12/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 05/11/2015 nommant administrateur Selarl Fhb 26 Bld Jules Ferry 19100 BRIVE LA GAILLARDE lequel aura pour mission : d'administrer
Numéro d'observation
3786
Date d'ajout
05/11/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 5/11/2015 nommant administrateur Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Hélène Bourbouloux 16 PLACE DE L'IRIS TOUR CB21 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX lequel aura pour mission : administrer
Numéro d'observation
21355
Date d'ajout
02/11/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE prononce en date du 29/10/2015 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 05/10/2015 , désigne liquidateur SCP BTSG mission conduite par Me Marc SENECHAL demeurant 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE, , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc L'activité est maintenue jusqu'au 29/12/2015 .
Numéro d'observation
420
Date d'ajout
29/10/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 29/10/2015 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2015J00939 , date de cessation des paiements le 05/10/2015 , désigne liquidateur Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Marc Senechal 15 Rue DE L'HOTEL DE VILLE 92200 Neuilly-sur-Seine , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc L'activité est maintenue jusqu'au 29/12/2015 .
Numéro d'observation
23764
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Brive
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).