Entreprise : GATILEG - SIREN 485 182 265
Identité
(Entreprise radiée le 14/10/2019)
Dénomination
GATILEG
SIREN (siège)
485 182 265
Date d'immatriculation au RNE
01/03/2013
Date de fin de la personne morale
28/02/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
22 RUE DES MURES 91540 MENNECY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FABRE MARIE , CLAUDE , THERESE
Nom d'usage
GATINEAU
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Mennecy
Nom, Prénom(s)
GATINEAU GEORGES , JACQUES , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
Mennecy
Nom, Prénom(s)
TEMPLIER HELENE , SYLVIE
Nom d'usage
LEGRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Arcueil
Nom, Prénom(s)
LEGRAND JEAN , EDMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Arcueil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/11/2005
Siret
48518226500028
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport la propriété la mise en valeurla transformation la construction l'aménagement l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
22 RUE 22 Rue des Mûres
91540 , Mennecy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/11/2005
Siret
48518226500010
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Activité principale
Promotion immobilière de logements
Adresse
61 BD DU MARECHAL JOFFRE
92340 , BOURG-LA-REINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23740
Date d'ajout
14/10/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 19/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/09/2019
Description
Dissolution à compter du 15/04/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/04/2019, liquidateur : GATINEAU né(e) FABRE Marie Claude Thérèse, siège de la liquidation : 22 Rue des Mures 91540 Mennecy, parution de la publicité légale : Le Parisien en date du 30/07/2019
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/03/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).