Entreprise : SCI MILOTOM - SIREN 485 172 308
Identité
(Entreprise radiée le 22/02/2024)
Dénomination
SCI MILOTOM
SIREN (siège)
485 172 308
Date d'immatriculation au RNE
30/11/2005
Date de fin de la personne morale
29/11/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
600 EUR
Adresse du siège
89 AV DE LA MONGIE 65200 POUZAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARTA HUBERT , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
POUZAC
Nom, Prénom(s)
LONCAN MICHELE , MARIE , SIMONE
Nom d'usage
BARTA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
POUZAC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/10/2005
Siret
48517230800010
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PROPRIETE, GESTION ET ADMINISTRATION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR ACQUISITION, APPORT, ECHANGE OU AUTREMENT, VENTE D'IMMEUBLE, ET TOUTES OPERATIONS SE RAPPORTANT A L'OBJET CI-DESSUS
Adresse
89 AV DE LA MONGIE
65200 , POUZAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1492
Date d'ajout
22/02/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1489
Date d'ajout
22/02/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/02/2024
Description
Dissolution à compter du 31/12/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2023, siège de la liquidation : 89 Avenue DE LA MONGIE 65200 Pouzac, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 23/02/2024
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarbes. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarbes décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE : * SIRET : 485 172 308 00010 / APE 702C
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).