Entreprise : SCI GEOTHIERS - SIREN 485 168 090
Identité
(Entreprise radiée le 02/03/2020)
Dénomination
SCI GEOTHIERS
SIREN (siège)
485 168 090
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2005
Date de fin de la personne morale
18/11/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
13 AV VOLTAIRE 95600 EAUBONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERLINI ALAIN , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Sannois
Nom, Prénom(s)
PICOT PHILIPPE , YVES , LOUIS , MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Deuil-la-Barre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/10/2005
Siret
48516809000010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
administration d immeubles
Adresse
13 AV 13 Avenue VOLTAIRE
95600 , Eaubonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5818
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : PICOT PHILIPPE YVES LOUIS MARC, siège de la liquidation : 20 Rue DES FAUVETTES 95170 Deuil-la-Barre, parution de la publicité légale : echo regional 95 en date du 04/03/2020
Numéro d'observation
5812
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2019 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).