Entreprise : COMPTOIR D'ALESIA - SIREN 485 161 525
Identité
Dénomination
COMPTOIR D'ALESIA
SIREN (siège)
485 161 525
Date d'immatriculation au RNE
06/12/2005
Début d’activité
02/11/2005
Date de fin de la personne morale
05/12/2055
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Café, bar, brasserie, restaurant, ventes à emporter
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
125 RUE D'ALESIA 75014 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
HOLDING ARNAL
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Bagneux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/11/2005
Siret
48516152500012
Enseigne
LE GRAND COMPTOIR D'ALESIA
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Brasserie, café, restaurant
Adresse
125 RUE D'ALESIA
75014 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2005B2161128
Date d'ajout
12/09/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 12/09/2024 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 14/09/2024, soit jusqu'au 14/03/2025
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2005B2161125
Date d'ajout
15/03/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 15/03/2024 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 14/03/2024, soit jusqu'au 14/09/2024
Numéro d'observation
2005B2161123
Date d'ajout
14/09/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 14/09/2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202302456 date de cessation des paiements le 04/09/2023, et a désigné juge commissaire : M. Joël Cosserat, juge commissaire suppléant : M. Charles-henri Le Chevalier, administrateur : SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Antoine Barti 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, , et a ouvert une période d'observation expirant le 14/03/2024, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2005B2161119
Date d'ajout
25/07/2023
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).