Entreprise : OLYMPE - SIREN 485 140 461
Identité
(Entreprise radiée le 12/11/2018)
Dénomination
OLYMPE
SIREN (siège)
485 140 461
Date d'immatriculation au RNE
21/11/2005
Date de fin de la personne morale
20/11/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
1355 CHE DE LA BLAQUE 13080 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA PIMPRENELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NIKONOFF CATHERINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Saint-Antonin-Sur-Bayon
Nom, Prénom(s)
TERRIN NICOLAS , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Pourcieux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/07/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/10/2005
Siret
48514046100016
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
9 CH DU VALLON DES ROUVES
13610 , LE PUY-SAINTE-REPARADE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT CANADE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/07/2013
Siret
48514046100024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion, location, administration de tous biens immobiliers et vente de leurs oeuvres
Adresse
1355 CHE 1355 chemin de la Blaque
13090 , Aix-en-Provence - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Villa Pimprenelle
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15179
Date d'ajout
12/11/2018
Description
Radiation du RCS le 12/11/2018 avec effet au 31/08/2018 Cloture de la liquidation Disparition du fonds
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14663
Date d'ajout
06/11/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/07/2018 Liquidateur : TERRIN Nicolas Jean Ancien Gérant Le siège de la liquidation est fixé à : 1355 chemin de la Blaque - Villa Pimprenelle 13090 Aix-en-Provence Journal d'annonces légales : Nouvelles Publications en date du 28/09/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).