Entreprise : SCI IZAWES - SIREN 485 120 091
Identité
(Entreprise radiée le 03/03/2020)
Dénomination
SCI IZAWES
SIREN (siège)
485 120 091
Date d'immatriculation au RNE
28/11/2005
Date de fin de la personne morale
27/11/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
204 AV GEN LECLERC 10300 SAINTE-SAVINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RENAUDIN SOPHIE , CAROLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Sainte-Savine
Nom, Prénom(s)
RIVOT ERIK , ALAIN , POL , DE , LEON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Saint-Germain
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/02/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/09/2005
Siret
48512009100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
23 RUE JEAN JAURES
10440 , LA RIVIERE-DE-CORPS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/09/2005
Siret
48512009100023
Nom commercial
SCI IZAWES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location d'immeubles Qinsi que de toutes prises de participations mobilières ou immobilières.
Adresse
204 AV 204 avenue du Général Leclerc
10300 , Sainte-Savine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1274
Date d'ajout
03/03/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 10/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/12/2019
Description
Dissolution à compter du 10/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 10/10/2019, liquidateur : RIVOT Erik Alain Pol De Léon, siège de la liquidation : SCP COSSARD MARTIN DAMAY 30 bd Victor Hugo - BP 704 Notaires Associés 10001 Troyes Cedex, parution de la publicité légale : La Lettre du 7ème Jour en date du 28/11/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).